105-й отдельный танковый полк
105-й отдельный танковый Демидовский Краснознаменный полк
Командиры полка
на 09.43 ПАВЛОВ Георгий Гаврилович, подполковник
на 06.44, на 09.44 ЗАЙЦЕВ Фёдор Афанасьевич, майор
Сформирован 28 июня 1943 г. на базе 104-й тбр как отдельный танковый полк 43-й армии. 6 июля 1943 г. переименован в 105-й отп.
В составе Действующей Армии:
с 29.06.1943 по 06.07.1943 - как отп 43-й А
с 06.07.1943 по 21.02.1945 - как 105-й отп
Подчинение полка:
Дата Корпус Армия Фронт
(военный округ)
отдельный танковый полк 43-й А
на 01.07.1943 - 43-я А КлФ
105-й отдельный танковый полк
на 01.08.1943 - 43-я А КлФ
на 01.09.1943 - 43-я А КлФ
на 01.10.1943 - 43-я А КлФ
на 01.11.1943 - 43-я А 1-й ПФ
на 01.12.1943 - 43-я А 1-й ПФ
на 01.01.1944 - 43-я А 1-й ПФ
на 01.02.1944 - 4-я Уд. А 1-й ПФ
на 01.03.1944 - 43-я А 1-й ПФ
на 01.04.1944 - 43-я А 1-й ПФ
на 01.05.1944 - 43-я А 1-й ПФ
на 01.06.1944 - 43-я А 1-й ПФ
на 01.07.1944 - 43-я А 1-й ПФ
на 01.08.1944 - - 1-й ПФ
на 01.09.1944 - 4-я Уд. А 1-й ПФ
на 01.10.1944 - 4-я Уд. А 1-й ПФ
на 01.11.1944 - 6-я гв. А 1-й ПФ
на 01.12.1944 - 61-я А 1-й ПФ
на 01.01.1945 - 6-я гв. А 1-й ПФ
на 01.02.1945 - 6-я гв. А 1-й ПФ
на 01.03.1945 - - МВО
на 01.04.1945 - - МВО
на 01.05.1945 - - МВО