Ранее – 481 «А» истребительный авиационный полк
ФОРМИРОВАНИЕ, ПОДЧИНЕННОСТЬ, ВООРУЖЕНИЕ ПОЛКА
03.08.1942 Сформирован в ВВС Закавказского фронта как 481 «А» истребительный авиационный полк на самолетах И-153.
21.08.1942 Переименован в 977 истребительный авиационный полк.
03.08.1942–02.09.1942 Находился в непосредственном подчинении штаба ВВС Закавказского фронта. Боевой работы не вел.
02.09.1942–19.11.1942 Входил в состав 294 истребительной авиадивизии 4 Воздушной армии Северной группы войск Закавказского фронта. Боевой работы не вел.
29.10.1942 Пополнен самолетами И-153 за счет матчасти 267 иап, убывающего на доукомплектование.
19.11.1942–15.01.1943 Находился в непосредственном подчинении штаба 4 ВА СГВ Закавказского фронта. Боевой работы не вел.
16.01.1943 Приступил к боевой работе в составе 236 иад 5 ВА Черноморской группы войск Закавказского фронта на самолетах И-153.
27.01.1943 Одержана первая известная воздушная победа полка в Отечественной войне: ст. л-т Козлов С.М. в воздушном бою в р-не ст. Ново-Дмитриевская сбил немецкий разведчик-корректировщик ФВ-189.
26.02.1943 С этого времени боевой работы не вел.
08.03.1943-18.03.1943 Перебазировался из 5 ВА в Московский военный округ.
18.03.1943–05.06.1943 Находился во 2 запасном истребительном авиаполку МВО (ст. Сейма Горьковской обл.).
25.05.1943–05.06.1943 977 иап расформирован во 2 зиап, личный состав обращен на доукомплектование 161 иап
Краснодарская наступательная операция — с 9 февраля 1943 года по 8 марта 1943 года.
ИТОГИ БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛКА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Совершено боевых вылетов – 612
из них:
на штурмовку – 436
на разведку – 91
на патрулирование ВМБ – 80
свободные полеты – 5
Проведено воздушных боев – 17
Сбито самолетов противника – 7
из них:
истребителей – 5
разведчиков – 2
Уничтожено самолетов на аэродромах – 2
Уничтожено при штурмовках:
танков – 1
орудий ПА – 30
орудий ЗА – 13
минометов – 5
пулеметных точек – 18
автомашин – 344
повозок – 210
паровозов – 3
вагонов – 58
цистерн – 7
складов – 6
Свои потери (боевые):
летчиков – 4
самолетов – 4
КОМАНДИР ПОЛКА
21.08.1942 – 05.06.1943 м-р Брилевский Михаил Андронович