19-я гвардейская танковая бригада
19-я гвардейская танковая Минская орденов Ленина, Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова бригада
Командиры бригады
19.11.1942 - 12.05.1943 ЕГОРОВ Александр Васильевич, подполковник, с 01.01.1943 полковник
12.05.1943 - 09.09.1943 ПОЗОЛОТИН Тимофей Семёнович, полковник
10.09.1943 - 14.11.1943 ЕСИПЕНКО Василий Иванович, майор
14.11.1943 - 28.07.1944 ПОХОДЗЕЕВ Георгий Антонович, полковник (погиб 28.07.1944 - ОБД)
28.07.1944 - 11.01.1945 КУЧИН Николай Александрович, подполковник
11.01.1945 - 01.07.1945 КУЦ Алексей Григорьевич, подполковник
Заместитель командира бригады по строевой части
на 07.44 ДЬЯЧУК Ефим Карпович, гв. подполковник
Начальники штаба бригады
00.12.1942 - 12.02.1943 ШВЕЦОВ Виктор Васильевич, майор
17.02.1943 - 29.06.1943 КУЧИН Николай Александрович, гв. майор
19.07.1943 - 22.08.1943 СМИРНОВ Николай Васильевич, подполковник
22.08.1943 - 28.07.1944 КУЧИН Николай Александрович, подполковник
06.08.1944 - 01.07.1944 ГУРКИЕВ Пётр Яковлевич, подполковник
Заместители командира бригады по политической части
29.12.1942 - 16.06.1943 ЕФИМОВ Иосиф Иванович, подполковник
Заместитель командира бригады по технической части
Начальник политотдела (с июня 1943 г. он же заместитель командира по политической части)
29.12.1942 - 25.01.1943 ДЕМИН Григорий Никитич, ст. бат. комиссар, с 23.01.1943 - майор
25.01.1943 - 16.06.1943 КОРНИЛОВ Василий Андреевич, майор
16.06.1943 - 11.07.1943 ЕФИМОВ Иосиф Иванович, подполковник
11.07.1943 - 22.05.1944 СТЕБЛОВЦЕВ Алексей Иванович, полковник (ранен 02.05.1944 - ОБД)
22.05.1944 - 14.07.1945 ПИЛЕВСКИЙ Михаил Иванович, подполковник
19-я гвардейская танковая бригада преобразована из 87-й танковой бригады на основании Приказа НКО № 413 от 29.12.1942 г. и Директивы ГШ КА № 36009 от 01.01.1943 г.
В составе Действующей Армии:
с 29.12.1942 по 31.03.1943
с 18.07.1943 по 22.07.1943
с 12.08.1943 по 26.10.1943
с 26.02.1944 по 31.05.1944
с 23.06.1944 по 12.12.1944
с 06.01.1945 по 09.05.1945