1 механизированный Красноградский корпус (II формирования)
1-й механизированный корпус начал формироваться на основании Директивы НКО № 1104308сс от 08.09.1942 г. в Московском АБТ центре (Костерево) на базе 27-го танкового корпуса.
21 сентября 1942 г. сформированный корпус передислоцировался на Калининский фронт.
Состав корпуса:
• Управление корпуса
• 19-я механизированная бригада
• 9-й танковый полк
• 35-я механизированная бригада
• 4-й танковый полк
• 37-я механизированная бригада
• 3-й танковый полк
• 65-я танковая бригада (убыла весной 1943 г.)
• 219-я танковая бригада
• Корпусные части:
- 647-й отдельный батальон связи, с 09.07.1943 г.
- 18-й отдельный саперный батальона, с 26.09.1942 г.
- 109-й ремонтно-восстановительный батальон (01.01.1945 г. переформирован в 565-ю ТПРБ и 566-ю ПАРБ)
- 565-я полевая танкоремонтная база, с 01.01.1945 г.
- 566-я полевая авторемонтная база, с 01.01.1945 г.
- 144-я отдельная рота химзащиты, с 09.07.1943 г.
- 45-я отдельная инженерно-минная рота, с 26.09.1942 г.
- 27-я отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ, с 26.09.1942 г.
- авиазвено связи, с 09.07.1943 г.
- 6-й полевой автохлебозавод, с 09.07.1943 г.
- 1773-я полевая касса Госбанка, с 26.02.1943 г.
- 2137-я военно-почтовая станция, с 26.02.1943 г.
На 21.09.1942 г. корпус имел КВ -10 шт., Т-34 - 119 шт., Т-70 - 88 шт. ( ЦАМО РФ. ф. 38, оп. 11373, д. 150).
Приказом ВГК № 18 от 19.09.1943 г. корпусу присвоено почетное наименование Красноградский.
Командный состав корпуса
Командиры корпуса:
08.09.1942 - 09.02.1944 гг. - Соломатин Михаил Дмитриевич, ген.-майор т/в, с 18.01.1943 г. ген.-лейтенант т/в
10.02.1944 - 00.06.1945 гг. - Кривошеин Семён Моисеевич, ген.-лейтенант т/в
Начальники штаба корпуса:
13.07.1942 - 01.08.1943 гг. - Дубовой Иван Васильевич, полковник
01.08.1943 - 10.1944 гг. - Демчук Иван Нестерович, полковник, с 11.03.1944 г. - ген.-майор т/в
10.1944 - 01.1945 гг. - Либерман Роман Александрович, полковник
01.1945 - 04.1945 гг. - Базанов Илья Николаевич, гв. полковник
04.1945 - 27.06.1945 гг. - Ершов Владимир Васильевич, полковник
Заместитель командира корпуса по строевой части:
до 16.12.1942 г. - Горяинов Аристарх Михайлович, полковник (тяжело ранен 03.12.1942 г., умер 19.12.1942 г., согласно ОБД)
по 13.09.1943 г. - Погодин Дмитрий Дмитриевич, полковник (убит 13.09.1943 г., согласно ОБД)
01.1945 - 05.1945 гг. - Акимочкин Пётр Михайлович, гв. ген.-майор
Заместитель командира корпуса по технической части:
на 12.1942 г. Шевченко Иван Наумович, полковник, с 02.08.1944 г. ген.-майор ИТС (ранен 14.12.1942 г.)
(?-?) Рубинов Семён Михайлович, инженер-подполковник
Заместители командира корпуса по политической части (до 09.10.1942 г. военный комиссар):
08.09.1942 - 16.06.1943 гг. - Купырев Григорий Иванович, полковой комиссар, с 05.12.1942 г. - полковник
Начальник политотдела (с июня 1943 г. он же заместитель командира по политической части):
08.09.1942 - 16.06.1943 гг. - Резяпкин Александр Кузьмич, батальонный комиссар, с 17.11.1942 г. - подполковник
16.06.1943 - 13.11.1944 гг. - Купырев Григорий Иванович, полковник
27.12.1944 - 28.01.1945 гг. - Матвеев Николай Степанович, подполковник
28.01.1945 - 16.07.1945 гг. - Корякин Анатолий Фёдорович, полковник
Заместитель командира корпуса по тыловым службам (начальник тыла):
с 11.1944 г.; на 04.1945 г. - Пилецкий Исаак Харитонович, подполковник инт. службы
Начальник оперативного отдела:
29.01.1943 - 25.04.1944 гг. - Лебедев Сергей Васильевич, подполковник, 01.06.1943 г. - полковник
на 07.1944 г. - Санников Александр Павлович, подполковник
Начальник разведывательного отдела:
по 14.12.1942 г. - Гиндес Абрам Моисеевич, майор (убит 14.12.1942 г., согласно ОБД)
с 11.02.1945 г. - Саколов Николай Алексеевич, майор
Начальник артиллерии (заместитель командира корпуса по артиллерии):
по 16.12.1942 г. - Трахтенберг Борис Самуилович, полковник (убит 16.12.1942 г., согласно ОБД)
на 08.1943 г.; на 06.1944 г.; на 04.1945 г. - Селезнев Дмитрий Яковлевич, полковник
Начальник отдела контрразведки СМЕРШ (до 19.04.1943 г. начальник особого отдела НКВД):
(?-?) Саевич Николай Аркадьевич, подполковник
Начальник связи:
с 15.09.1942 г.; на 04.1945 г. - Ковалев Кузьма Гаврилович, майор, подполковник
Начальник инженерной службы:
с 06.1944 г. Коростелев Иолий Наумович, подполковник, полковник
Заместитель начальника политотдела:
по 14.12.1942 г. - Джерилла Яков Семёнович, майор (убит 14.12.1942 г., согласно ОБД)
Помощник начальника штаба по артиллерии:
по 15.12.1942 г. - Хетагуров Николай Георгиевич, капитан (убит 15.12.1942 г., согласно ОБД)
Начальник штаба артиллерии:
1945 г. Ермаков, гв. полковник