189-я танковая бригада
I. Командный состав бригады
Командиры бригады
08.02.1942 ?? - 26.10.1942 БЫСТРИК Фёдор Иванович, майор, с 14.09.1942 подполковник
ПАЛАЖГИН Исидор (Иосиф) Селиверстович, подполковник (погиб 08.09.1942 - ОБД)
Заместитель командира бригады по строевой части
Начальники штаба бригады
00.02.1942 - 00.10.1942 УДАЛЬЦОВ Алексей Иванович, подполковник
Военные комиссары бригады, с 09.10.1942 г. - заместители командира бригады по политической части
27.04.1942 - 30.09.1942 СКАКУН Александр Федотович, ст. батальон. комиссар
11.10.1942 - 13.12.1942 НАКОНЕЧНЫЙ Пётр Сидорович, ст. батальон. комиссар, с 10.12.1942 - подполковник
Заместитель командира бригады по технической части (до 02.08.1944 - помощник командира по технической части)
Начальник политотдела (с июня 1943 г. он же заместитель командира по политической части)
05.04.1942 по 31.08.1942 ВИНОГРАДОВ Валерий Павлович, батальон. комиссар
31.08.1942 по 26.10.1942 КОТЛЯР Моисей Наумович, батальон. комиссар
Заместитель командира бригады по тыловой части
Заместитель командира бригады по хозяйственной части
Начальник оперативного отделения (Заместитель начальника штаба по оперативной работе)
Начальник разведки (Помощник начальника штаба по разведке)
Начальник особого отдела НКВД (с 19.04.1943 г. - начальник Смерш)
Начальник химической службы
Начальник инженерной службы
Начальник артиллерийского снабжения
Начальник связи
Бригадный врач
___*Занимал должность на момент окончания войны.
II. Формирование и организация
189-я отдельная танковая бригада сформирована в Кирсанове Тамбовской обл. в период с февраля по апрель 1942 г. В апреле 1942 г. бригада из Кирсанова передислоцировалась в Горький, где доукомплектовывалась. О том, что бригада была огнеметной упоминаний не встречается.
23 июля 1942 г. бригада из Горького передислоцировалась на Донской фронт, где вошла в состав 23-го тк.
2 октября 1942 г. бригада выведена в резерв и передислоцировалась в Саратов, где переформирована в 189-й отдельный танковый полк.
В составе Действующей Армии:
с 25.06.1942 по 15.10.1942
Подчинение бригады:
Дата Корпус Армия Фронт
(военный округ)
на 01.03.1942 - - ПриВО
на 01.04.1942 - - ПриВО
на 01.05.1942 - - ПриВО
на 01.06.1942 - - ПриВО
на 01.07.1942 - - МВО
на 01.08.1942 23-й тк 1-я ТА СтлФ
на 01.09.1942 23-й тк 62-я А ЮВФ
на 01.10.1942 - - СтлФ
III. Боевой и численный состав бригады
Бригада формировалась по штату:
Управление бригады
504-й отд. танковый батальон
505-й отд. танковый батальон
мотострелково-пулеметный батальон
зенитная батарея
истребительно-противотанковая батарея
рота технического обеспечения
- - - -