В связи с тем, что на оккупированной территории отсутствовали базы с продовольствием и оружием и основная масса населения эвакуировалась, партизанские отряды базировались в советской прифронтовой полосе, совершая оттуда рейды в тыл врага.
По решению ЦК КП(б) республики от 27 ноября 1941 года создана партизанская бригада (командир В. В. Тиден, с февраля 1942 года И. А. Григорьев) в состав которой вошли 9 отрядов общей численностью 1140 человек. Бригада действовала до октября 1942 года.
На северном участке Карельского фронта не входившие в бригаду отряды «Вперёд», «Красный партизан», «Боевой клич» и «Красный онежец» в январе—апреле 1942 года совершили 16 рейдов в тыл врага.
В марте 1942 года был создан отряд «Комсомолец Карелии», в дальнейшем, в течение 1942 года были созданы отряды «Красное знамя», «Большевик Заполярья», «Советский Мурман».
По состоянию на начало 1943 года в Карелии действовали 18 партизанских отрядов и 6 диверсионных групп общей численностью 1698 бойцов[4].
Кроме того, на оккупированной территории Карелии действовали партизанские отряды из других областей РСФСР: Мурманской, Архангельской, Вологодской и Ленинградской.
Пополнялись партизанские отряды патриотами из Коми АССР, Красноярского края, Свердловской, Иркутской, Ярославской и других областей.
Партизанские отряды Карельского фронта (1941—1944)[5]
№ Наименование Командование Район формирования Первоначальный состав
(количество бойцов) Период
деятельности Примечания
1 им. Тойво Антикайнена командиры: И. В. Крючков; с ноября 1941 года — М. К. Москалёв; с января 1942 года — Н. И. Кукелев; с апреля 1943 года — В. М. Лопаткин; с октября 1943 года — И. В. Крючков
комиссары: Ф. В. Воронов; с ноября 1941 года — Ф. О. Новожилов; с декабря 1941 года — Н. Н. Макарьев; с декабря 1943 года — Ф. Г. Захаров; с марта 1944 года — М. В. Широкин Заонежский район
82
20.10.1941 — 15.10.1944 с 05.12.1941 в составе 1-й партизанской бригады под № 1 (0011)
2 «Бей фашистов» Командир П. Ф. Столяренко
Комиссары М. А. Рябков; с июля 1941 года — Ф. Г. Плеханов; с августа 1941 года — С. Н. Плеве. г. Суоярви (08.07.1941)
80
с 09.10.1941 передан в распоряжение 7-й армии
3 «Боевое знамя» командир Б. С. Лахти
комиссар М. Ф. Королёв Калевальский район
49
с ноября 1941 г. в составе отряда «Красный партизан»
4 «Боевой клич» командиры — М. В. Медведев, с октября 1941 года — Е. М. Кокора, с октября 1943 года — Ф. И. Канторов
комиссары — Л. В. Власов, с ноября 1941 года — Ф. М. Кудрявцев Лоухский район
52
18.07.1941 — 15.10.1944 25 октября 1941 года пополнен за счёт отряда «За Отечество»
5 «Боевые друзья» командир отряда Л. П. Жарков
комиссары: В. М. Поляков, и с сентября 1941 года — Ф. И. Притчин Медвежьегорский район(08.09.1941)
142
в ноябре 1941 г. объединён с отрядом «Боевые друзья» Прионежского района
6 «Боевые друзья» командиры: Ф. И. Греков; с октября 1942 года — Н. В. Суровцев
комиссары: И. А. Егоров; с сентября 1941 года — В. Г. Калинин; с февраля по март 1942 года — Г. Н. Малюк; с марта по июнь 1942 года — В. Г. Калинин; с сентября 1942 года — Г. Н. Малюк; с апреля 1943 года — П. Д. Поваров; с декабря 1943 года — И. П. Мартынов. Прионежский район
120
08.09.1941 — 15.10.1944 с декабря 1941 г. в составе 1-й партизанской бригады, с октября 1942 г. становится самостоятельной единицей
7 «Большевик» командир отряда: Н. П. Николаевский
комиссар М. С. Матвеев Кондопожский район (10.08.1941)
131
в ноябре 1941 года расформирован
8 «Большевик» командиры: Е. М. Кокора; с октября 1943 года — Г. А. Калашников
комиссары: И. А. Ипатков; с декабря 1943 года — М. Н. Корюкаев; с мая 1944 года — С. Е. Щукин Архангельск
73
21.08.1942 — 15.10.1944
9 «Большевик Заполярья» командир А. С. Смирнов
комиссар А. В. Селезнёв Мурманск
66
07.07.1942 — 15.10.1944 После расформирования отряда в Сегеже 15 октября 1944 года 75 партизан отряда ушли в действующую армию
10 «Буревестник» командиры: П. Я. Константинов; с апреля 1942 года — Ф. И. Тукачев; с августа 1943 года — И. П. Самсонов
комиссары: Ф. О. Новожилов; с декабря 1941 года — Я. В. Ефимов; с июня 1943 года — Я. П. Пажлаков; с декабря 1943 года — П. А. Кирьянов. Пудож
100
15.12.1941 — 15.10.1944 в составе 1-й партизанской бригады под № 7 (0017), с октября 1942 г. становится самостоятельной единицей
11 им. Ворошилова командир М. М. Петров
комиссар А. А. Запоржин Сортавальский район(10.07.1941)
85
24.08.1941 расформирован в г. Петрозаводске
12 «Вперёд» командиры: В. Н. Бобков; с ноября 1941 года — К. В. Бондюк; с октября 1943 года — М. Г. Титов
комиссары: И. И. Вахрамеев; с ноября 1941 года — В. И. Поташов; с января 1943 года — М. П. Пивоев; с сентября 1944 года — Д. С. Александров. Ребольский район
41
19.07.1941 — 15.10.1944
13 «Дзержинец» командир С. В. Зеленков
комиссар Н. И. Семёнов Выборг
80
25.07.1941 — ноябрь 1941 В ноябре 1941 года расформирован
14 «Железняк» командиры: П. К. Бугнин; с января 1942 года — С. М. Шабалин; с июня 1942 года — И. В. Крючков; с апреля 1943 года — В. С. Медведков; с мая 1944 года — И. Е. Голубев
комиссары: С. П. Кормилкин; с марта 1943 года — Т. К. Левенец; с августа 1944 года — В. В. Ипполитов; с июня 1943 года — И. А. Архипов Пудожский район
122
20.10.1941 — 15.10.1944 в составе 1-й партизанской бригады под № 2 (0012), с июня 1942 г. становится самостоятельной единицей
15 «За Отечество» командир Ф. А. Фёдоров
комиссар В. П. Савин Пряжинский район (15.07.1941)
40
25 октября 1941 г. влит в отряд «Боевой клич»
16 «За Родину» командир А. И. Горбачёв
комиссар Л. В. Мастинен Куркийокский район (15.07.1941)
101
15.09.1941 расформирован в г. Петрозаводске
17 «За Родину» командиры: И. Г. Залецкий; с сентября 1942 года — С. М. Шабалин; с октября 1943 года — И. Я. Чертков
комиссары: В. Ф. Ругачев; с марта 1942 года — С. Н. Плеве; с августа 1942 года — Л. В. Борисов; с августа 1944 года — А. А. Ферапонтов. Шелтозерский район (05.08.1941)
97
05.08.1941 — 15.10.1944 в составе 1-й партизанской бригады под № 4 (0014), с октября 1942 г. становится самостоятельной единицей
18 им. Кобы Командир А. Н. Харлачёв
комиссар Ф. М. Кудрявцев Прионежский район, Петрозаводск (08.07.1941)
560
в ноябре 1941 расформирован, личный состав влит в отряды «Боевой клич» и «Вперёд»
19 «Комсомолец Карелии» командиры: Э. П. Урб; с апреля 1943 года — Ф. П. Поляков
комиссары: П. И. Спиридонов; с мая 1943 года — И. Г. Инниев; с сентября 1944 года — Н. Н. Писакин Сегежа
98
20.11.1941 — 15.10.1944 сформирован ЦШПД как рейдовый отряд из 93 человек с хорошей военной, лыжной и физической подготовкой[6][7]
20 «Красное знамя» командиры: В. П. Введенский; с июня 1944 года — А. В. Парамонов
комиссары: М. С. Ильин; с ноября 1942 года — П. В. Тареев; с декабря 1943 года — В. А. Малышев Пудож
58
25.03.1942 — 15.10.1944 в составе 1-й партизанской бригады под № 9 (0019), с июня 1942 г. становится самостоятельной единицей
21 «Красный онежец» командиры: В. В. Тиден; с ноября 1941 года — И. Я. Кравченко; с 25 мая 1944 года — Н. И. Малышев
комиссары: В. И. Васильев; с ноября 1941 года — И. А. Тимофеев; с апреля 1942 года — Н. И. Бесперстов; с марта 1943 года — П. А. Кирьянов; с декабря 1943 года — Г. А. Герасимов Петрозаводск
91
31.07.1941 — 15.10.1944 сформирован из работников Онегзавода
22 «Красный партизан» командиры: А. К. Полянский; с 21 ноября 1941 года — Ф. Ф. Журих
комиссары: И. П. Сорокин; с ноября 1942 года — М. Ф. Королев; с сентября 1942 года — В. Н. Пертутнен; с июня 1944 года — В. Т. Еремеев Кемь
101
08.08.1941 — 15.10.1944
23 «Ленинградец» командир Н. И. Иванов
комиссар М. С. Ильин Ленинградская область
96
05.03.1944 — 15.10.1944
24 «Мстители» Командиры: А. И. Попов; с октября 1942 года — Н. Г. Пименов; с апреля 1943 года — П. Р. Николаев; с июня 1944 года — Н. П. Шестаков; с августа 1944 года — В. С. Медведков
комиссары: И. Г. Залецкий; с июня 1942 года — П. Н. Спящий; с августа 1942 года — П. А. Кирьянов; с октября 1942 года — Т. К. Левенец; с января 1943 года — Д. А. Ломаченко Пудож
101
01.12.1941 — 15.10.1944 в составе 1-й партизанской бригады под № 3 (0013), с октября 1942 г. становится самостоятельной единицей
24 «Полярник» командир: Д. А. Подоплекин
комиссары: Р. П. Карелин; с июня 1942 года — Д. Г. Майзер; с июня 1944 года — А. Я. Уланов Архангельск
100
19.02.1942 — 15.10.1944 в составе 1-й партизанской бригады под № 5 (0015), с июня 1942 г. становится самостоятельной единицей
25 «Советский Мурман» командир С. Д. Куроедов
комиссар В. Н. Васильев Мурманск
67
07.07.1942 — 15.10.1944 При расформировании в Сегеже 15 октября 1944 года 64 партизана отряда направлены в действующую армию,
26 «Сталинец» командиры: А. Г. Цветков; с марта 1943 года — В. Т. Сысуев; с февраля 1944 года — В. А. Гонтаренко
комиссар А. А. Афанасьев Архангельск
70
21.08.1942 — 15.10.1944 Действовал на северном участке Карельского фронта
27 им. Чапаева командир Н. С. Сретенский
комиссар М. В. Шавкун Беломорск (30.07.1941)
71
После гибели Н. С. Сретенского, 24.09.1941 влит в отряд «Красный онежец»
28 им. Чапаева командиры: В. Г. Калинин; с июня 1942 года — Н. П. Шестаков; с сентября 1942 года — В. М. Лопаткин; с октября 1943 года — А. А. Коросов
комиссары: Я. В. Ефимов; с сентября 1942 года — Е. М. Филиппов; с июня 1943 года — Н. Е. Кузнецов; с сентября 1944 года — А. Ф. Левошкин Пудож
88
15.02.1942 — 15.10.1944 в составе 1-й партизанской бригады под № 8 (0018), с октября 1942 г. становится самостоятельной единицей
29 Без названия командир Ганичев Ф. В. Олонецкий район
45
05.09.1941 — ноябрь 1941 г.
30 Без названия командир Журих Ф. Ф. Беломорск
47
04.07.1944 — август 1944 г.
31 Без названия командир Кравченко И. Я. Беломорск
41
02.07.1944 — август 1944 г.
32 Без названия командир В. Д. Начвин
комиссар Н. Н. Макарьев Петрозаводск (29.09.1941)
52
25.10.1941 г. вошёл в состав отряда «Боевой клич»
33 Без названия командир
Тукачев Ф. И. Петрозаводск (29.09.1941)
57
27.10.1941 г. расформирован, личный состав передан в распоряжение 7-й армии
34 1-я партизанская бригада командиры: В. В. Тиден; с февраля 1942 года — И. А. Григорьев
комиссар Н. П. Аристов Пудож (06.12.1941)
708
расформирована в октябре 1942 г.
35 «Волковский» командир: П. А. Волков Ленинград (июль 1941)
120
Сформирован в Ленинграде из числа комсомольцев-добровольцев, служивших в парашютно-десантных войсках и спортсменов-парашютистов. Официально реоорганизован в 32-й парашютно-десантный отряд особого назначения.