64 механизированная бригада
64 механизированная Хинганская бригада
I. Формирование и организация
64 механизированная бригада сформирована в 1942 году во Владимире. При формировании 7-го мех. корпуса в августе 1943 года вошла в его состав. Бригаде был придан в подчинение 177-й танковый полк, с танков которого десантировались мотострелковые батальоны бригады. Приказом ВГК № 0162 от 20.09.1945 г. присвоено почетное наименование "Хинганская" за отличные боевые действия при прорыве Маньчжурско-Чжалайнурского и Холун-Аршанского укрепленных районов японцев, форсирование горного хребта Большой Хинган, преодоление безводных степей Монголии и освобождение Манчжурии.
Подчинение бригады:
на 01.07.1943 7-й мк МВО / на 01.08.1943 7-й мк МВО / на 01.09.1943 7-й мк МВО / на 01.10.1943 7-й мк МВО / на 01.11.1943 7-й мк 2-й УФ /
на 01.12.1943 7-й мк 2-й УФ / на 01.01.1944 7-й мк 2-й УФ / на 01.02.1944 7-й мк 2-й УФ / на 01.03.1944 7-й мк 2-й УФ / на 01.04.1944 7-й мк 2-й УФ /
на 01.05.1944 7-й мк 2-й УФ / на 01.06.1944 7-й мк 2-й УФ / на 01.07.1944 7-й мк 2-й УФ / на 01.08.1944 7-й мк 2-й УФ / на 01.09.1944 7-й мк 3-й УФ /
на 01.10.1944 7-й мк 2-й УФ / на 01.11.1944 7-й мк 2-й УФ / на 01.12.1944 7-й мк 3-й УФ / на 01.01.1945 7-й мк 3-й УФ / на 01.02.1945 7-й мк 3-й УФ /
на 01.03.1945 7-й мк РВГК / на 01.04.1945 7-й мк РВГК / на 01.05.1945 7-й мк 1-я гв. КМГ 2-й УФ
Командование 64 МБр. Замок Лишно г. Бенешов, Чехословакия, май 1945 г.
Сидят: зам. ком. по техчасти п/п-к Часовников М.Ф. и зам. ком. по артиллерии п/п-к Огонян А.М.
Стоят: нач. штаба п/п-к Лазутин Т.Н., комбриг п/п-к Очаковский И.Н., нач. политотдела п/п-к Курочка И.П., зам. ком. по тылу майор Неговоров Д.К.
II. Боевой и численный состав бригады
Бригада сформирована по штатам №№ 010/370 - 010/380:
Управление бригады
Рота управления
1-й мотострелковый батальон
2-й мотострелковый батальон
3-й мотострелковый батальон
Минометный батальон
Артиллерийский дивизион
Зенитный дивизион
Разведывательная рота
Рота автоматчиков
Рота ПТР
Рота техобеспечения
Медико-санитарный взвод
177-й танковый полк
В 1943 г. переведена на штаты №№ 010/420 - 010/431, 010/451, 010/465:
Управление бригады (штат № 010/420)
1-й мотострелковый батальон (штат № 010/421)
2-й мотострелковый батальон (штат № 010/421)
3-й мотострелковый батальон (штат № 010/421)
Минометный батальон (штат № 010/422)
Артиллерийский дивизион (штат № 010/423)
Рота ПТР (штат № 010/424)
Рота автоматчиков (штат № 010/425)
Разведывательная рота (штат № 010/426)
Рота управления (штат № 010/427)
Рота техобеспечения (штат № 010/428)
Инженерно-минная рота (штат № 010/429)
Автомобильная рота (штат № 010/430)
Медико-санитарный взвод (штат № 010/431)
Зенитно-пулеметная рота (штат № 010/451)
177-й танковый полк (штат № 010/465)
УПРАВЛЕНИЕ БРИГАДЫ
Командир бригады:
СТАРОДУБЦЕВ Сергей Васильевич, подполковник. В боях на правом берегу р. Днепр с 15.10.1943 г. Командуя механизированной бригадой, добился значительных успехов в разгроме вражеских войск, умело и правильно организовав взаимодействие танков, пехоты и артиллерии, под его руководством бригада громила узлы сопротивления и отбрасывала противника в районах: Верхне-Каменистая, Ворошиловка, Червонно-Ивановка, Андреевка, Красный Кут, Чечеловка, Протопопово и др. За время боевых действий бригада под руководством подполковника Стародубцева уничтожила у противника: Танков типа "Тигр" - 21, танков средних - 29, орудий разного калибра - 70, автомашин с разными грузами более 200 шт. При этом уничтожено более 3000 немецких солдат и офицеров противника, захвачено пленных более 300 человек.
*****************************************
ШУТОВ Алексей Тимофеевич, полковник. В период боевых действий 64 МБр с 20 по 27 августа 1944 года по прорыву обороны противника от Днестра до Прута, тов. Шутов, командуя бригадой, проявил отвагу и мужество. В результате умелого командования бригадой и проявленных личной отваги и мужества, бригадой уничтожено: солдат и офицеров противникаа 1820, автомашин - 52, бронетранспортеров - 4, танков - 6, орудий разного калибра - 48, минометов - 12, пулеметов - 40, разных повозок с военным имуществом - 62, лошадей - 35; захвачено: солдат и офицеров противника - 1870, самоходных орудий - 2, бронетранспортеров - 3, автомашин - 32, мотоциклов - 4, повозок - 18, лошадей - 450, минометов - 3, телефонного кабеля - 60 км, телефонных станций - 1, телефонных аппаратов - 8, раций - 3, 25 тонн бензина.
Погиб 13.10.1944 в Румынии. Захоронен в Тирасполе (Молдавия, Приднестровье) на Мемориале Славы.
*****************************************
ОЧАКОВСКИЙ Иван Никитович, подполковник. В период боевых действий 7 МК на территории Маньчжурии подполковник Очаковский, командуя 64 МБр, проявил себя способным, инициативным командиром, способным организовать части и подразделения бригады на выполнение боевых заданий командования. Бригада под его командованием, пройдя по безводным степям и бездорожью Монголии, преодолела горные хребты Большого Хингана и в короткий срок продвинулась вглубь Маньчжурии местами до 900 км, сохранив при этом боевую матчасть. На фото ниже за рулем мотоцикла Очаковский И.Н., в коляске мотоцикла Часовников М.Ф., 1945 г.
Начальник штаба:
майор ШИПИЛОВ Анатолий Григорьевич
майор СЕМИЛЯКОВ Григорий Петрович
капитан ГОРОХОВ Денис Степанович
майор КУДРЯЧИН Рафаил Львович
майор МАМОНТОВ
подполковник ЛАЗУТИН Тимофей Николаевич
Заместитель командира бригады по строевой части:
подполковник ДУДКИН Петр Андреевич
Заместитель командира бригады по технической части:
гв. инженер-подполковник ЧАСОВНИКОВ Михаил Федорович
Заместитель командира бригады по политической части:
подполковник ПЕПЕЛЯЕВ Анатолий Иванович
майор ГАЙДУКОВ Петр Тихонович
гв. подполковник КУРОЧКА Иван Петрович
Заместитель командира бригады по хозяйственной части:
майор НЕГОВОРОВ Данил Кузьмич
Заместитель (помощник) начальника штаба по оперативной работе:
лейтенант СВЕНЦИЦКИЙ Кирилл Артемьевич
ст. лейтенант ГОРОХОВ Денис Степанович
ст. лейтенант ЯЦЕНКО Петр Васильевич
капитан КОНОНЕНКО Марк Алексеевич
Начальник разведки (заместитель, помощник начальника штаба по разведке):
лейтенант КОЛЕУШКО Николай Лаврентьевич
капитан КРАВЧЕНКО Алексей Тарасович
капитан НИКОЛАЕВ Иван Александрович
ст. лейтенант ХУЖИН Ахмет Хужинович
Начальник отдела контрразведки СМЕРШ:
майор САВИН Дмитрий Герасимович
Помощник начальника штаба по учету личного состава:
капитан административной службы КОЦУБАНОВ Николай Васильевич
Начальник артиллерии:
подполковник ОГОНЯН Ашот Матевосович
Начальник инженерной службы:
майор ТАРХОВ Анатолий Филиппович
Начальник химической службы:
майор ГОЛУБЕВ Николай Михайлович
Начальник связи:
капитан ГРИШАНОК Михаил Васильевич
ст. лейтенант КОЖИНОВ Василий Михайлович
Помощник начальника штаба, старший по спец.связи:
лейтенант МАКАРОВ Василий Сергеевич
капитан КУЛИМЗИН Дмитрий Васильевич
лейтенант ШАРАБОЙКО Николай Ильич
Начальник артснабжения:
ст. техник-лейтенант ГРИГОРЬЕВ Александр Константинович
Начальник продовольственного снабжения:
ст. лейтенант, капитан интендантской службы РУДАЙКОВ Павел Михайлович
ст. лейтенант ДРУЖКОПОЛЛЕР Исаак Борисович
ст. техник-лейтенант ВАНЕЕВ Гавриил Георгиевич
Начальник финансовой части:
капитан интендантской службы ВАСИЛЬЕВ Иван Григорьевич
Бригадный врач:
капитан медицинской службы БЛЮМИН Матвей Борисович
Источники информации:
Примечание:
На
сайте можно ознакомиться с фотографиями офицерского состава бригады, которые предоставила Елена - дочь Часовникова М.Ф. (из семейного архива).