102-я танковая бригада
I. Командный состав бригады
Командиры бригады
01.03.1942 - 15.09.1942 КОРОТКОВ Виктор Васильевич, подполковник
16.09.1942 - 07.02.1943 КОШЕЛЕВ Николай Васильевич, подполковник, с 29.10.1942 полковник
Заместитель командира бригады по строевой части
Начальники штаба бригады
00.03.1942 - 08.02.1943 ЛУКШИН Александр Михайлович, майор
Военные комиссары бригады, с 09.10.1942 г. - заместители командира бригады по политической части
27.02.1942 - 25.10.1942 ГРИНБЕРГ Лазарь Хаймович, ст. батальон. комиссар, с 06.12.1942 - подполковник
25.10.1942 - 20.11.1942 ПЕРЕДКОВ Михаил Иванович, подполковник
20.11.1942 - 07.02.1943 ОГОРОДНИКОВ Александр Семенович, майор
Заместитель командира бригады по технической части (до 02.08.1944 - помощник командира по технической части)
Начальник политотдела (с июня 1943 г. он же заместитель командира по политической части)
27.02.1942 - 10.11.1942 ФУРСОВ Михаил Иванович, ст. батальон. комиссар
10.11.1942 - 07.02.1943 ПОПКОВ Иван Михайлович, майор
102-я танковая бригада сформирована в Сталинграде в период с 23 февраля по 22 апреля 1942 г.
23 апреля 1942 г. бригада переброшена на Брянской фронт в район Ст. Оскола. 26 апреля 1942 г. вошла в состав 4-го тк.
24 июня 1942 г. бригада в состве 4-го тк включена в состав Юго-Западного фронта. 25 августа 1942 г. бригада в состве 4-го тк вошла в состав Сталинградского фронта, вела боевые действия.
С 30 ноября 1942 г. бригада в состве 4-го тк переброшена да доукомплектование в г. Тамбов в Трегулевские лагеря.
11 января 1943 г. бригада в состве 4-го тк передана Воронежскому фронту, где была подчинена 40-й армии.
Приказом НКО № 57 от 07.02.1943 г. преобразована в 22-ю гвардейскую танковую бригаду.
В составе Действующей Армии:
с 21.04.1942 по 22.12.1942
c 15.01.1943 по 07.02.1943
Подчинение бригады:
Дата Корпус Армия Фронт
(военный округ)
на 01.04.1942 - - СтлВО
на 01.05.1942 4-й тк - БрФ
на 01.06.1942 4-й тк - БрФ
на 01.07.1942 4-й тк - БрФ
на 01.08.1942 4-й тк 6-я А ВрФ
на 01.09.1942 4-й тк 1-я гв. А СтлФ
на 01.10.1942 4-й тк 1-я гв. А ДФ
на 01.11.1942 4-й тк - ЮЗФ
на 01.12.1942 4-й тк 21-я А ДФ
на 01.01.1943 4-й тк - ПриВО
на 01.02.1943 4-й тк - ВрФ
III. Боевой и численный состав бригады
Бригада формировалась по штату № 010/345 от 16 февраля 1942 г.:
Управление бригады
207-й отд. танковый батальон
208-й отд. танковый батальон
мотострелково-пулеметный батальон
зенитная батарея
Численный состав: