1453-й самоходно-артиллерийский Рижский ордена Суворова полк
Командиры полка
13.06. - 12.43 ФИЗИН Пётр Алексеевич, подполковник (12.43 в св. с болезнью ком. АБТВ 11А исп. его обяз.)
12.43 - 22.07.44 ПАВЛИКОВ Иван Дмитриевич, подполковник (погиб на КП 20.08.44)
врид 20 - 26.08.44 ВОЛКОВ Дмитрий Дмитриевич, майор
26.08.44 - 25.01.45 ШИЙКО Фёдор Константинович, подполковник (погиб 25.01.45)
25.01.45 - 10.02.45 ПЕТУХОВ Виктор Константинович, майор
17.02.45 - 05.08.45 ШАЙДУЛИН Александр Максимович, гв. подполковник
Начальники штаба полка
на 25.01.45 ПЕТУХОВ Виктор Константинович, майор
Заместитель командира полка по строевой части ВОЛКОВ Дмитрий Дмитриевич, майор
В составе Действующей Армии:
с 13.06.1943 по 25.10.1944
с 26.12.1944 по 09.05.1945
Подчинение полка:
Дата Корпус Армия Фронт
(военный округ)
на 01.04.1943 - - МВО
на 01.05.1943 - - МВО
на 01.06.1943 - - МВО
на 01.07.1943 - 11-я гв. А ЗФ
на 01.08.1943 - 11-я гв. А БрФ
на 01.09.1943 - 11-я гв. А БрФ
на 01.10.1943 - 11-я гв. А БрФ
на 01.11.1943 - 11-я гв. А 2-й ПФ
на 01.12.1943 - - 2-й ПФ
на 01.01.1944 - 3-я Уд. А 2-й ПФ
на 01.02.1944 - 10-я гв. А 2-й ПФ
на 01.03.1944 - 3-я Уд. А 2-й ПФ
на 01.04.1944 - - 2-й ПФ
на 01.05.1944 - 1-я Уд. А 2-й ПФ
на 01.06.1944 - 3-я Уд. А 2-й ПФ
на 01.07.1944 - 10-я гв. А 2-й ПФ
на 01.08.1944 - 10-я гв. А 2-й ПФ
на 01.09.1944 - 10-я гв. А 2-й ПФ
на 01.10.1944 - 10-я гв. А 2-й ПФ
на 01.11.1944 - - РВГК
на 01.12.1944 - - МВО
на 01.01.1945 1-й гв. мк - 3-й УФ
на 01.02.1945 1-й гв. мк - 3-й УФ
на 01.03.1945 1-й гв. мк - 3-й УФ
на 01.04.1945 1-й гв. мк - 3-й УФ
на 01.05.1945 1-й гв. мк - 3-й УФ