199-я танковая бригада
Командиры бригады
14.03.1942 - 22.05.1942 ДЕМИДОВ Иван Демидович, полковник (убит 22.05.1942 - ОБД)
Заместитель командира бригады по строевой части
Начальники штаба бригады
00.04.1942 - 22.05.1942 ФОМИНОВ Пётр Антонович, подполковник
Военные комиссары бригады, с 09.10.1942 г. - заместители командира бригады по политической части
27.02.1942 по 24.06.1942 ГУРЬЯНОВ Никандр Гурьянович, ст. батальон. комиссар
Заместитель командира бригады по технической части (до 02.08.1944 - помощник командира по технической части)
Начальник политотдела (с июня 1943 г. он же заместитель командира по политической части)
27.02.1942 - 24.06.1942 СПАСОВ Пётр Сергеевич, батальон. комиссар
Заместитель командира бригады по тыловой части
Заместитель командира бригады по хозяйственной части
Начальник оперативного отделения (Заместитель начальника штаба по оперативной работе)
Начальник разведки (Помощник начальника штаба по разведке)
Начальник особого отдела НКВД (с 19.04.1943 г. - начальник Смерш)
Начальник химической службы
Начальник инженерной службы
Начальник артиллерийского снабжения
Начальник связи
Бригадный врач
199-я танковая бригада была сформирована на основании Директивы № УФ/289 от 15.04.1942 г. в районе Горького
15 апреля 1942 г. подчинена 6-й армии Юго-Западного фронта.
12 мая 1942 г. введена в состав 21-го тк Юго-Западного фронта.
Разгромлена во время Харьковской операции (12 – 29 мая 1942).
24 июня 1942 г. 199-я танковая бригада на основании Директивы ГШКА № 987868 от 24.06.1942 г. расформирована.
В составе Действующей Армии:
с 15.04.1942 по 24.06.1942
Подчинение бригады:
Дата Корпус Армия Фронт
(военный округ)
на 01.03.1942 - - МВО
на 01.04.1942 - - МВО
на 01.05.1942 21-й тк 6-я А ЮЗФ
на 01.06.1942 21-й тк 6-я А ЮЗФ