56-я танковая бригада
Командиры бригады
00.09.1941 - 00.04.1942 СКОРНЯКОВ Константин Васильевич, майор
16.04.1942 - 15.07.1942 ЛЕБЕДЕВ Виктор Васильевич, полковник
16.07.1942 - 07.02.1943 БАБЕНКО Иван Михайлович, подполковник, с 20.10.1942 - полковник
Заместитель командира бригады по строевой части
Начальники штаба бригады
00.09.1941 - 00.05.1942 БАУКОВ Леонид Иванович, капитан
00.05.1942 - 00.10.1942 РЕПИН Николай Романович, майор
00.12.1942 - 07.02.1942 КОТИРКИН Евгений Павлович, майор
Военные комиссары бригады, с 09.10.1942 г. - заместители командира бригады по политической части
10.01.1942 - 07.02.1943 НОВИКОВ Андрей Владимирович, полковой комиссар, с 05.12.1942 - полковник
Заместитель командира бригады по технической части (до 02.08.1944 - помощник командира по технической части)
Начальник политотдела (с июня 1943 г. он же заместитель командира по политической части)
10.01.1942 - 07.02.1943 ДУБИНОВ Иван Александрович, ст. батальон. комиссар, с 13.11.1942 - подполковник
II. Формирование и организация
7 октября 1941 г. в ЗакВО (Вагаршапат) на базе 11-го танкового полка создается 6-я танковая бригада "Б", которая согласно телеграмме Зам. НКО № 151/111 от 08.12.1941 г. и приказу комвойсками ЗакВО от 10.12.1941 г. переименована в 56-ю танковую бригаду (под № 6 в боях не участвовала).
С 13 по 19 марта 1942 г. 56-я танковая бригада потеряла 88 танков (56 было подбито, 26 - сгорело, 6 - подорвались на минах).
Приказом НКО № 58 от 7 февраля 1943 г. преобразована в 33-ю гвардейскую танковую бригаду.
В составе Действующей Армии:
с 15.01.1942 по 31.05.1942
с 24.07.1942 по 07.02.1943
Подчинение бригады:
Дата Корпус Армия Фронт
(военный округ)
на 01.11.1941 - 45-я А ЗКФ
на 01.12.1941 - 45-я А ЗКФ
на 01.01.1942 - 45-я А КвФ
на 01.02.1942 - 47-я А КрмФ
на 01.03.1942 - 47-я А КрмФ
на 01.04.1942 - 51-я А КрмФ
на 01.05.1942 - - КрмФ
на 01.06.1942 - - РВГК
на 01.07.1942 - - СтлВО
на 01.08.1942 28-й тк 1-я ТА СтлФ
на 01.09.1942 13-й тк 64-я А ЮВФ
на 01.10.1942 13-й тк 64-я А СтлФ
на 01.11.1942 - 64-я А СтлФ
на 01.12.1942 - 64-я А СтлФ
III. Боевой и численный состав бригады
Бригада формировалась по штату:
рота управления
56-й танковый полк (или 24-й) по перечню танковых полков и 56-й и 24-й входили в состав бригады.
мотострелково-пулеметный батальон
зенитный дивизион
разведывательная рота
противотанковая батарея
в марте 1942 г. переформирована:
рота управления
1-й отд. танковый батальон
2-й отд. танковый батальон
мотострелково-пулеметный батальон
зенитная батарея
Численый состав:
на 27.02.1942 (51-я А, Крым. Ф.) - 90 танков Т-26. Борьба за Крым. С. 44.
на 13.03.1942 (51-я А, Крым. Ф.) - 31 танк Т-26. Борьба за Крым. С. 50.
на 08.05.1942 (51-я А, Крым. Ф.) - 47 танков: 7 КВ, 20 Т-26, 20 Т-60. Борьба за Крым. С. 60.
на 10.05.1942 (51-я А, Крым. Ф.) - 13 танков: 5 Т-26, 8 Т-60. Борьба за Крым. С. 71.